Ratsmitglied |
Henning König | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 05.12.2023 | bis 05.12.2023 |
Sherin Rollwage | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2021 | 10.10.2022 | von 09.11.2021 bis 10.10.2022 |
Björn Schaare | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 10.10.2022 | bis 10.10.2022 |
Helena Freifrau von Cramm | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 10.10.2022 | bis 10.10.2022 |
Gruppensprecher |
Tim-Oliver Franzke | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 11.10.2022 | bis 11.10.2022 |
stv. Gruppensprecher/in |
Thomas Schacht | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2021 | 10.10.2022 | von 09.11.2021 bis 10.10.2022 |
Gruppensprecher |
Wolfgang Wöllke | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 10.10.2022 | bis 10.10.2022 |